ymddiriedolwyr HIGH HOUSE PRODUCTION PARK LIMITED
Rhif yr elusen: 1145424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Holloway | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Nyear Yaseen | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Dr Dave Smith | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Trevor Batchelor | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Simon Piers Dominic Loftus | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Heather Walker | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
DENISE BROWN | Ymddiriedolwr | 22 January 2022 |
|
|
||||
PERRY GLADING | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|||||
Ali Pretty | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
Hannah Corbett | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|
||||
Enghet Chong | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
Alexander Charles Beard | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|||||
JAMES HEATON | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.