Dogfen lywodraethu THE WESTMORLAND ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 502339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03/10/1973 AS AMENDED ON 24/06/1987 AS AMENDED ON 03/11/1993 AS AMENDED ON 30/01/2013 as amended on 08 May 2019
Gwrthrychau elusennol
Objects The objects of the Society shall be: to advance, improve, develop and maintain public education in, and appreciation of, the art and science of music in all its aspects by any means the trustees see fit, including through the presentation of public concerts and recitals;
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.