ymddiriedolwyr IBSTOCK PLACE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1145565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Jenkinson | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Jeffrey Corrigan | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Oksana Stowe | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Matthew Jelley | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Simms | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Thomas Anthony McCurley | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Peter John Atherton | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Mitchell Harris | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Stefan Ferdinand Martin | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Alyssa Lousie Curry | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Racheal Pickthall | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Nancy Clairette Raines | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Sergio Jovele | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Richard Simm | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.