Hanes ariannol BALL BOYS LIMITED
Rhif yr elusen: 1146098
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.93k | £55.53k | £20.73k | £8.43k | £8.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.03k | £51.36k | £23.97k | £10.24k | £14.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.