ymddiriedolwyr PCC OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF APPLEBY WITH MURTON
Rhif yr elusen: 1146682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Mc Guinness | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Andrew Brittlebank Dr. | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Stephen Trevelyan | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
VIVIEN MARY McKAY | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
DAVID MORTIMER SAMPSON | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|||||
HELEN HOLMES BA | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|||||
JO AYRES | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
JEAN HUTCHISON | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
GEOFF GORDON | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
Rev ROGER COLLINSON | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
JOHN TILLOTSON | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
ROSEMARY MANDALE | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
LORD ANTHONY HOTHFIELD | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.