ymddiriedolwyr STAK ST AUSTELL COMMUNITY KITCHEN
Rhif yr elusen: 1145449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mavis Gilbert | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||
Grahame Bulled | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||
Carol Williams | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
Debra Delara | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
Peter Bishop | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
Lisa Parker | Ymddiriedolwr | 26 August 2015 |
|
|
||||
Alison Palmer | Ymddiriedolwr | 04 June 2013 |
|
|
||||
CATHERINE WOODMAN | Ymddiriedolwr | 27 May 2013 |
|
|
||||
Brian Palmer | Ymddiriedolwr | 25 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.