Hanes ariannol Jigsaw Homes Tameside
Rhif yr elusen: 1146435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.10m | £79.63m | £78.28m | £80.46m | £82.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.42m | £57.71m | £49.11m | £56.62m | £66.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.51m | £5.58m | £5.05m | £4.95m | £4.88m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.40m | £1.08m | £2.90m | £2.93m | £2.77m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £70.68m | £71.49m | £70.16m | £72.65m | £74.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.02m | £1.34m | £2.20m | £0 | |
|
Incwm - Arall | £7.42m | £7.12m | £6.79m | £5.61m | £7.87m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £50.72m | £57.71m | £49.11m | £56.62m | £66.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.70m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.