Hanes ariannol RIGHT TRACK COMMUNITY TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1149666
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2015 | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.19k | £115.93k | £96.15k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.55k | £128.26k | £105.45k | £54.36k | £691 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £121.31k | £91.08k | £91.08k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.