ymddiriedolwyr THE ALEXANDRIA TRUST
Rhif yr elusen: 1146025
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wail Benjelloun | Cadeirydd | 11 June 2019 |
|
|
||||
NADIA MOSTAFA KAMAL MOHAMED ELGOWELY | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Marlene Johnson | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|
||||
Thomas Connor | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Hazem Fathelbab Galal Fathelbab | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
Haifa Reda Jamalallail | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
Dr HEBA RAOUF MOHAMED EZZAT | Ymddiriedolwr | 03 February 2012 |
|
|
||||
Salah Khalil | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.