ymddiriedolwyr SUPPORT FOR THE SICK NEWBORN AND THEIR PARENTS
Rhif yr elusen: 1146622
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERRI JANE KNIBBS | Cadeirydd | 06 March 2012 |
|
|
||||
Alan Sowden | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Laura Askew | Ymddiriedolwr | 17 April 2020 |
|
|
||||
Alison Stanbridge | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Nicky Broughton | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Drew McAllister Brown | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Amy Lamb | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Dr Nicholas Kevin Ives | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Dan Kimpton | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Luke Froude | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
||||
CHARLES DE VIGGIANI | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
PAUL VINCENT | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
Andrew Lewin | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
|
||||
CAROLINE ELIZABETH PEPYS | Ymddiriedolwr | 06 March 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.