Hanes ariannol MAIDENHALL COMMUNITY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1146512
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £147.97k | £156.52k | £210.06k | £161.55k | £175.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £139.83k | £179.26k | £234.02k | £180.60k | £185.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £147.97k | £156.52k | N/A | £161.55k | £175.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.