ymddiriedolwyr ASKEL VEUR THE DIOCESE OF TRURO ACADEMIES UMBRELLA COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1147688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Fairbairn | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Neil Caddy | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Karen Bond | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Victoria Hatton | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
LEE MOSCATO | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|||||
Professor Tanya Sharron Ovenden-Hope | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Janet Hudson | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||
Prof Sonia Blandford | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.