ymddiriedolwyr WELOVECARERS LTD
Rhif yr elusen: 1147866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAT COYNE | Cadeirydd | 17 April 2014 |
|
|
||||
Olivia Farmer | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Anne Roberts | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Thomas Price | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Neil Baddams | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Linda Crockett | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
ASHLEY COYNE | Ymddiriedolwr | 17 April 2014 |
|
|
||||
CHRIS LOWE | Ymddiriedolwr | 16 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.