Hanes ariannol WEST OF ENGLAND RURAL NETWORK
Rhif yr elusen: 1146165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £215.04k | £275.20k | £392.29k | £405.90k | £337.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £233.03k | £238.15k | £270.58k | £372.20k | £406.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £15.62k | £88.03k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £57.33k | £37.34k | £77.44k | £245.48k | £150.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.