ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARTHOLOMEWS, ARBORFIELD
Rhif yr elusen: 1146779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander James Kershaw | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Lynn McBurnie | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Joseph Frank Brown | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
ALISON ELIZABETH CALDWELL | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Poppy Brown | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Anthony James Pollock | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Rev ANDREW PHILIP KEARNS | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Felicity Claire Davidson Singh | Ymddiriedolwr | 13 June 2015 |
|
|
||||
Patricia Fryer | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
||||
MARK MCDONNELL | Ymddiriedolwr | 28 March 2012 |
|
|
||||
IAN HOLLAMBY | Ymddiriedolwr | 28 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.