Hanes ariannol Army Benevolent Fund
Rhif yr elusen: 1146420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.70m | £14.78m | £11.85m | £11.16m | £11.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.92m | £18.11m | £12.31m | £13.39m | £14.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.42m | £9.69m | £9.32m | £8.01m | £7.27m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.05m | £2.96m | £951.61k | £2.46m | £3.41m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.23m | £2.13m | £1.38m | £547.27k | £724.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £187.82k | £139.44k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.06m | £3.69m | £3.15m | £3.20m | £2.35m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.27m | £12.18m | £8.27m | £8.43m | £8.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.66m | £5.93m | £4.04m | £4.96m | £5.69m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £795.98k | £0 | £742.31k | £777.40k | £852.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £11.29m | £0 | £3.54m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.