ymddiriedolwyr THE CHRISTIAN CENTRE FOR GAMBLING REHABILITATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1147459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiu Kong Daniel LAI | Cadeirydd | 24 May 2012 |
|
|
||||
Tsz Fok | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Vivian Kei Ying Lee | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
JIAN CHEUNG | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
Hing Bun Lok | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
Dr Bernard Kin Cheung Chan | Ymddiriedolwr | 21 March 2015 |
|
|
||||
SIU HING TSE | Ymddiriedolwr | 24 May 2012 |
|
|
||||
Mo Ling Maureen WONG | Ymddiriedolwr | 24 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.