ymddiriedolwyr THE NORTH WALL TRUST
Rhif yr elusen: 1146851
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Louise L'Estrange Fawcett-Posada | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
Nicholas Connaughton | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Emeline Watson | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Kenneth McRitchie | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|
||||
Georgina Arabella Sarah Dennis | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|||||
MICHAEL PAUL STANFIELD | Ymddiriedolwr | 26 March 2012 |
|
|
||||
GEORGE RICHARD IAN FENTON | Ymddiriedolwr | 26 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.