ymddiriedolwyr YATELEY NEIGHBOURCARE
Rhif yr elusen: 1147269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joy Annabel Jill McKay | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Dale Whitaker | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Alison Jane Rich | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
PETER JAMES CAIRNS | Ymddiriedolwr | 13 July 2015 |
|
|
||||
Anthony Clapton | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
||||
SANDRA DOROTHY MOLLOY | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.