Hanes ariannol DARNALL DEMENTIA TRUST
Rhif yr elusen: 1148094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £132.78k | £127.00k | £113.00k | £124.37k | £131.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.04k | £137.25k | £101.29k | £126.14k | £128.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £79.81k | £101.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.92k | £45.92k | £77.05k | £5.63k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.