Hanes ariannol THE AS YOU ARE CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1147468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.94k | £53.37k | £59.29k | £93.02k | £58.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.87k | £64.89k | £50.62k | £73.21k | £73.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | N/A | £17.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.