Hanes ariannol Your Place (London) Limited
Rhif yr elusen: 1147794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.19m | £3.54m | £4.44m | £4.58m | £5.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.86m | £3.38m | £3.66m | £4.55m | £5.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £414.12k | £674.22k | £924.85k | £1.12m | £1.23m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £81.62k | N/A | N/A | £409.06k | £47.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £789.79k | £561.09k | £1.03m | £1.00m | £665.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.36k | £21.36k | £21.41k | £21.36k | £21.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.38m | £2.96m | £3.38m | £3.56m | £4.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.20k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.72m | £3.21m | £3.44m | £4.33m | £5.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £136.52k | £161.99k | £215.52k | £221.39k | £244.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.80k | £49.44k | £68.90k | £82.78k | £80.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.