ymddiriedolwyr Your Place (London) Limited
Rhif yr elusen: 1147794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON ANDREW DALTON HALL | Cadeirydd | 22 November 2016 |
|
|
||||
Rose Elizabeth Soffel | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Kevin Maxwell MBE | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Councillor Joseph Ogundemuren | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|||||
Laura Elizabeth Curtis | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Anil Kumar Sharma | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Catherine Mary Kirkbride | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Graeme Alexander McLean | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Emer Christina Delaney | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
CHARLES RALPH ABEL SMITH | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.