ymddiriedolwyr PARENTS AND CARERS SUPPORT ORGANISATION (PACSO)
Rhif yr elusen: 1148138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARE LOUISE ELKINGTON | Cadeirydd | 13 July 2012 |
|
|
||||
Elaine Doe | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Emily Medway | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Hazel Mary Devereux Rumsey Mrs | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
Andrew Green | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|||||
RICHARD WATES | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
Becky Edwards | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.