Hanes ariannol COMMUNITIES FIRST WESSEX

Rhif yr elusen: 1147527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.46m £3.36m £3.32m £3.35m £3.72m
Cyfanswm gwariant £2.69m £2.86m £3.11m £3.26m £3.70m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £972.36k £1.12m £1.14m £1.23m £1.14m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £750.39k £1.23m £1.25m £1.25m £1.43m
Incwm o roddion a chymynroddion £39.39k £473.66k £118.55k £33.38k £143.95k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £37.74k £25.26k £19.82k £22.41k £16.44k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.38m £2.86m £3.19m £3.29m £3.55m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.26k £1.49k £95 £2.40k £10.05k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.69m £2.86m £3.11m £3.26m £3.70m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £22.55k £24.33k £15.80k £0 £18.46k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £220.51k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0