Hanes ariannol QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON STUDENTS' UNION LIMITED
Rhif yr elusen: 1147786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.14m | £6.13m | £3.97m | £6.12m | £7.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.02m | £6.21m | £4.03m | £6.06m | £7.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.75m | £2.63m | £0 | £2.98m | £3.54m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.38m | £3.49m | £2.56m | £3.14m | £3.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.27k | £4.40k | £201 | £1.29k | £4.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.42m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.75m | £2.56m | £2.35m | £3.05m | £3.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.27m | £3.65m | £1.69m | £3.01m | £3.59m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £605.81k | £543.23k | £384.15k | £496.69k | £430.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.