Hanes ariannol AGE CONCERN BURY
Rhif yr elusen: 502936
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £555.34k | £577.32k | £557.84k | £566.89k | £526.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £507.81k | £531.43k | £554.40k | £568.78k | £563.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £219.79k | £210.92k | £59.59k | £219.64k | £200.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £300.88k | £323.92k | £318.56k | £321.12k | £307.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.94k | £0 | £136.75k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.73k | £23.89k | £27.49k | £7.42k | £3.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £18.59k | £15.45k | £18.71k | £14.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £251.32k | £265.79k | £268.58k | £281.62k | £280.31k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.41k | £9.32k | £19.14k | £25.66k | £15.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.