Hanes ariannol THE SPRINGBOARD BURSARY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1147938
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.29m | £1.32m | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £1.92m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.20m | £1.23m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £85.27k | £91.70k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £665 | £138 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.14m | £1.58m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.50k | £3.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.03k | £24.01k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £742.26k | £1.16m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £340.96k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.