ymddiriedolwyr SHOTTESWELL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 502948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Zammett | Cadeirydd | 01 November 2016 |
|
|
||||
John William Barker | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
George Malcolm Nell | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Harriet Clare Jordan | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Claire Marie Jeffrey | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Jeanette Lorraine Coogan | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
TERENCE ARTHUR CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA MARGARET CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.