Hanes ariannol HOME-START TELFORD & WREKIN
Rhif yr elusen: 1148269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.06k | £65.28k | £154.98k | £131.65k | £110.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.19k | £87.81k | £107.51k | £119.83k | £130.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | £10.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £537 | £250 | £4.86k | £3.20k | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.