ymddiriedolwyr STOKENCHURCH COMMUNITY LIBRARY
Rhif yr elusen: 1148889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Edward Nikiel | Cadeirydd | 29 March 2018 |
|
|||||
Priyanka Ahluwalia | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Carol Anne Webb | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Kamraan Khan | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Diana Louise Green | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Lee Kelly | Ymddiriedolwr | 09 July 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.