ymddiriedolwyr HARRIS (BELMONT) CHARITY
Rhif yr elusen: 1149240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Stainton | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Andrew John Shirley Ross | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|||||
Dominic Michael Del Mar | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
||||
Vicki Jessel | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
Alastair Mathewson | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
||||
LORD ALASTAIR CAMPBELL COLGRAIN | Ymddiriedolwr | 10 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.