Hanes ariannol ACTION FOR CARERS (OXFORDSHIRE) LTD
Rhif yr elusen: 1149577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £896.10k | £887.75k | £785.62k | £870.00k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £826.21k | £864.90k | £752.18k | £814.64k | £987.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £758.17k | £730.16k | £730.16k | £841.33k | £841.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £172.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £133.38k | £2.88k | £37.00k | £22.09k | £2.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £760.37k | £744.97k | £730.16k | £841.33k | £1.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.35k | £3.14k | £2.92k | £6.58k | £9.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £136.76k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £500 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £806.56k | £820.03k | £727.42k | £789.63k | £961.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.65k | £24.57k | £24.43k | £24.65k | £24.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.51k | £26.32k | £15.05k | £0 | £3.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £440 | £0 | £0 | £0 | £393 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £20.30k | £327 | £359 | £359 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.