Hanes ariannol BARNWELL BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1148760
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.69k | £73.14k | £96.94k | £89.36k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.27k | £72.35k | £95.64k | £86.50k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.