Hanes ariannol MOTHER HELPAGE (UK)
Rhif yr elusen: 1148450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £428.99k | £980.36k | £831.88k | £797.93k | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £376.37k | £588.19k | £661.96k | £846.98k | £892.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £964.86k | £799.37k | £797.85k | £1.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £84 | £1.81k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £15.50k | £32.51k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £528.44k | £639.77k | £795.52k | £879.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £59.75k | £22.19k | £51.46k | £13.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £176.57k | £214.89k | £200.57k | £149.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £424.88k | £594.95k | £729.46k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.