Hanes ariannol COLEG LLANYMDDYFRI
Rhif yr elusen: 1149946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.36m | £3.44m | £4.09m | £4.13m | £4.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.95m | £3.94m | £4.08m | £4.18m | £4.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £360.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.15m | £229.34k | £685.10k | £175.31k | £46.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.93m | £3.08m | £3.24m | £3.86m | £4.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £218 | £24 | £50 | £1.25k | |
|
Incwm - Arall | £280.62k | £133.18k | £170.77k | £93.61k | £161.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.05m | £0 | £55.45k | £0 | £31.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.95m | £3.94m | £4.08m | £4.18m | £4.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £90.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.74k | £30.52k | £20.88k | £18.96k | £20.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.