Hanes ariannol THE MUSICAL THEATRE ACADEMY LONDON
Rhif yr elusen: 1148894
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £642.21k | £545.99k | £597.53k | £684.55k | £511.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £625.75k | £535.48k | £575.36k | £582.85k | £442.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.49k | £215 | £1.80k | £6.76k | £37.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.27k | £19.15k | £22.12k | £22.99k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £630.43k | £526.60k | £573.41k | £647.44k | £469.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20 | £28 | £206 | £206 | £9 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £7.15k | £5.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £625.75k | £535.48k | £575.36k | £582.85k | £442.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.22k | £0 | £3.18k | £3.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.