ymddiriedolwyr ROSHNI SHEFFIELD ASIAN WOMEN'S RESOURCE
Rhif yr elusen: 1149134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazeela Hussain | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
FARHANA ZAMAN | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
Najma Carles | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
Yasmin Farooq | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
||||
Yasmeen Shah | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
Shahnaz Bano | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
NALINI POPAT | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
GHAZALA MUNIR | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
ZOHRAN CHOUDHRY | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
ASIMA KHAN | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
KALPANA DESAI | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.