Hanes ariannol LIGHTHOUSE CONSTRUCTION INDUSTRY CHARITY
Rhif yr elusen: 1149488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06m | £2.10m | £2.16m | £2.28m | £3.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.38m | £1.90m | £1.10m | £1.90m | £3.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £917.83k | £1.18m | £1.90m | £1.58m | £2.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £930.70k | £489.35k | £82.62k | £478.25k | £1.44m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £209.37k | £434.27k | £183.46k | £217.78k | £135.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.40k | £3.24k | £3.01k | £5.83k | £15.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £1.22m | £723.82k | £1.11m | £1.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £895.59k | £677.45k | £378.15k | £796.02k | £1.47m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.55k | £18.16k | £0 | £32.95k | £25.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.