Hanes ariannol NEW LEAF SUPPORT LIMITED
Rhif yr elusen: 1150552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 30/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.89k | £56.12k | £108.71k | £107.41k | £139.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.98k | £61.07k | £90.99k | £106.96k | £141.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.32k | £25.64k | £19.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.08k | £11.20k | £33.07k | £47.16k | £44.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.