ymddiriedolwyr HEALTHWATCH SUTTON
Rhif yr elusen: 1151601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahendrakumar Nathubhai Patel | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Shiraz Sethna | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
David Anthony Cyril Elliman | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Janet Madge Wingrove | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Noormahamod Sumun | Ymddiriedolwr | 29 August 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.