Hanes ariannol MID WALES RAPE SUPPORT CENTRE
Rhif yr elusen: 1149321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.15k | £48.46k | £111.66k | £145.30k | £141.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.56k | £54.91k | £103.91k | £136.95k | £144.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £111.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £68.33k | £38.50k | N/A | £93.48k | £114.85k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.