Hanes ariannol STOW MARIES GREAT WAR AERODROME LTD
Rhif yr elusen: 1151099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £581.71k | £281.57k | £288.50k | £216.02k | £177.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £810.06k | £424.93k | £292.04k | £269.81k | £277.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £288.35k | £32.37k | £166.58k | £21.19k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.77k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £193.25k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £347.96k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.36k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £16.37k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £626.48k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.90k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.55k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £176.68k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.