Hanes ariannol INDEPENDENT CINEMA MILTON KEYNES (ICMK) LIMITED
Rhif yr elusen: 1149744
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/07/2017 | 30/07/2018 | 30/07/2019 | 30/07/2020 | 31/01/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.91k | £61.05k | £27.16k | £3.69k | £4.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.89k | £44.29k | £41.15k | £4.28k | £5.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £4.12k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.