ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION OF WOODTURNERS OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1150255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Charles Cutler | Cadeirydd | 14 April 2024 |
|
|
||||
Paul Otter | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
George Hutchinson Rogers Rev | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
David John Brookes | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Dr Masuma Rahim | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Josephine Anne Whitaker | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Bryan Patrick Milham | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||
Darren Leslie Crisp | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||
MICHAEL CHARLES MANSFIELD | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|||||
John Henry Peachey | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Jeffrey John Belcher | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.