Dogfen lywodraethu BRITISH SCOUTING OVERSEAS AREA SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1151702
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 04/01/1912 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 28/03/1949 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 18/02/1959 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 05/05/1967 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 19/07/1991
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS AS INDIVIDUALS, AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL,NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.