Hanes ariannol BURSLEDON & DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1149654
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.26k | £72.13k | £71.08k | £55.46k | £67.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.63k | £68.99k | £68.13k | £54.57k | £71.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £10.00k | £11.86k | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.