Dogfen lywodraethu SIMON'S MANGO TREE LTD
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 JUL 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 NOV 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31 DEC 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 JAN 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 JAN 2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION, RELIEVE SICKNESS AND PROMOTE HEALTH IN GHANA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF FINANCIAL, PHYSICAL AND EDUCATIONAL ASSISTANCE TO HOSPITALS AND SCHOOLS IN GHANA BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES DEEM FIT.
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.