ymddiriedolwyr KINGSBURY ISLAMIC CULTURAL CENTRE-LONDON
Rhif yr elusen: 1150973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMED NAFI JUWARDEEN | Cadeirydd | 17 November 2012 |
|
|
||||
Raushan Siraj Mohamed Farook | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Munsif Mohamed Mansoor | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Mohamed Jesmin | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Ahamed Abthal Careem Mohamed Monir | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Mohamed Izmy Safraz | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
||||
Samzamy Noor Muhammed | Ymddiriedolwr | 25 January 2019 |
|
|
||||
MOHAMED ZAFRI UZAIR | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
||||
IFHAAM MOHAMMUED | Ymddiriedolwr | 17 November 2012 |
|
|
||||
RIZMI HANIFFA | Ymddiriedolwr | 17 November 2012 |
|
|
||||
NIYAS BUHARY | Ymddiriedolwr | 17 November 2012 |
|
|
||||
AROOS ABDUL WAHID | Ymddiriedolwr | 17 November 2012 |
|
|
||||
MUNFAIS MOHAMED HAJJI MOHAMED | Ymddiriedolwr | 17 November 2012 |
|
|
||||
MOHAMED FAROOK | Ymddiriedolwr | 17 November 2012 |
|
|
||||
SABRY SIDDEEQUE | Ymddiriedolwr | 17 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.