Hanes ariannol STAITHES FESTIVAL OF ARTS AND HERITAGE
Rhif yr elusen: 1150675
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.17k | £27.96k | £28.88k | £31.69k | £30 | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.85k | £23.91k | £22.71k | £23.74k | £10.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.25k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.